Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Казахстан — Міністэрства ў складзе ўрада Рэспублікі Казахстан, цэнтральны выканаўчы орган Рэспублікі Казахстан ажыццяўляльны кіраўніцтва і міжгаліновую каардынацыю па пытаннях распрацоўкі і рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы транспарту і камунікацый[1]. Палажэнне пра Міністэрства Зацверджана пастановай Урада Рэспублікі Казахстан ад 24 лістапада 2004 года № 1232[2].
6 жніўня 2014 падчас рэарганізацыі Урада РК скасавана, функцыі міністэрства перададзены новаму Міністэрству па інвестыцыях і развіццю Рэспублікі Казахстан
Пры Міністэрстве працуюць 4 камітэты
№ | П.І.Б. | Дата пачатку і заканчэння працы на пасту | Выява |
1 | Еркін Каліеў | 1997 — верасень 1998 | |
2 | Серык Буркітбаеў | верасень 1998 — 2000 | |
3 | Карым Масімаў | 2000 — лістапад 2001 | |
4 | Аблай Мырзахметаў | лістапад 2001 — красавік 2002 | |
5 | Кажмурат Нагманаў | 18 мая 2002 — 25 мая 2005 | |
6 | Аскар Мамін | жнівень 2005 — 21 верасня 2006 | |
7 | Серык Ахметаў | 25 верасня 2006 — 3 сакавіка 2009 | |
8 | Абельгазі Кусаінаў | 3 сакавіка 2009 — 8 красавіка 2011 | |
9 | Берык Камаліеў | 12 красавіка 2011 — 20 студзеня 2012 | |
10 | Аскар Жумагаліеў | 21 студзеня 2012 — 7 сакавіка 2014 | |
11 | Жэніс Касымбек | 7 сакавіка 2014 — 6 жніўня 2014 |
|